KRS 0000029990
NIP8942683842
REGON93266905500000
NazwaKUNICKIEGO 59 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKUNICKIEGO 59
Data rejestracji 23 lip 2001 (23 lata temu) 23 lip 2001
Data usunięcia 06 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRÓJECKA, 5, M.ST. WARSZAWA, 02-019, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5130000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6810 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAHASTE INTERNATIONAL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-23
2005-04-19
4.145 (CZTERY TYSIĄCE STO CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.145.000 (CZTERY MILIONY STO CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
011807145
Wspólnik
2005-04-19
2008-09-30
4.500 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500.000 ZŁ (CZTERY MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
00139868300000
CC5 FUNDUSZ INVESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2008-09-30
2014-04-01
5.120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.120.000,00 ZŁOTYCH
141138580
Wspólnik
2014-04-01
2018-06-06
5.130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.130.000,00 ZŁOTYCH
14688833400000
MARCIN BILLEWICZ
Prokurent
2005-10-19
2006-09-01
JEDNOOSOBOWA
MAŁGORZATA ANNA BILLEWICZ
Prokurent
2005-10-19
2006-09-01
JEDNOOSOBOWA
MARCIN BILLEWICZ
Likwidator
2014-04-01
2018-06-06
BOGDAN NIEŁACNY
Powiernik
2006-09-01
2008-04-29
ANDRZEJ MACIEJEWSKI
Powiernik
2008-04-29
2009-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁNKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM USTANOWIONYM ZGODNIE Z ART.208 PAR.6 KSH. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO MOŻE ON SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.
JÓZEF ARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-23
2001-11-29
TADEUSZ MAREK MICHALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-23
2002-10-01
WITOLD PAJSZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-27
2003-05-14
MIKOŁAJ MARIUSZ KOKOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-19
2005-10-19
MIKOŁAJ MARIUSZ KOKOT
PREZES ZARZĄDU
2005-10-19
2009-02-16
JOLANTA STOJANOW ACHTERBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-08
2009-02-16
MARCIN PIOTR RUSIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-08
2005-04-19
MARCIN BILLEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-11-08
2005-10-19
MAŁGORZATA ANNA BILLEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-02-10
2013-08-06
MARCIN ANDRZEJ BILLEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-08-06
2014-04-01
2001-07-23
2009-02-16
"HASTE FORM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-02-16
2014-04-01
"KUNICKIEGO 59 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2001-07-23
2009-02-16
KUNICKIEGO, 59, WROCŁAW, 54-616, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie