KRS 0000273777
NIP9721154270
REGON30053461400000
NazwaP INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaP INWESTYCJE
Data rejestracji 15 lut 2007 (18 lat temu) 15 lut 2007
Data usunięcia 31 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIĄTKOWSKA, 116, POZNAŃ, 60-649, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1750000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN ANDRZEJ BILLEWICZ
Wspólnik
2007-02-15
2008-06-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,- ZŁ.
PIOTR KASPROWICZ
Wspólnik
2007-02-15
2010-05-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
KURT MICHAEL MONTGOMERY
Wspólnik
2007-02-15
2010-05-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
Wspólnik
2010-05-28
2016-03-14
3.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750.000,00 ZŁ
30105476700000
PIOTR KASPROWICZ
Wspólnik
2016-03-14
2018-06-12
3 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 750 000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-06-12
2018-12-31
3.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750.000,00 ZŁ
30163222400000
PIOTR KASPROWICZ
Prokurent
2009-11-18
2014-03-21
PROKURA SAMOISTNA
KONRAD MATYSIAK
Prokurent
2014-03-21
2015-01-28
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KURT MICHAEL MONTGOMERY
PREZES ZARZĄDU
2007-02-15
2014-03-21
PIOTR ANDRZEJ ROGALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-20
2008-02-18
PIOTR ŁOPATKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-18
2008-04-29
PIOTR KASPROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-18
2009-11-18
PIOTR CEZARY PŁÓCIENNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-18
2010-12-17
MONIKA WIESŁAWA OWERKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-18
2015-01-28
PIOTR WOJCIECH ŁOPATKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-17
2016-03-14
PIOTR KASPROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-21
2015-01-28
PIOTR KASPROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-01-28
2018-12-31
2007-02-15
2009-05-25
PKM INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-05-25
2016-10-21
MONDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-02-15
2007-12-20
PRZYŁUSKIEGO, 7, POZNAŃ, 61-692, POZNAŃ, POLSKA
2007-12-20
2011-06-14
SZYDŁOWSKA, 42, POZNAŃ, 60-651, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie