KRS 0000229672
REGON34001145700000
NazwaRUNK-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRUNK-PAK
Data rejestracji 02 mar 2005 (20 lat temu) 02 mar 2005
Data usunięcia 08 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 111, KĘTY, 32-650, KĘTY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 518000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2112Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2430Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2742Z PRODUKCJA ALUMINIUM #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOWspólnik
2005-03-02
2010-12-08
10.360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 518.000 ZŁ.
07061497000000
MARIA MAGDALENA WARJAN
Prokurent
2005-06-17
2006-04-26
NIESAMOISTNA, WYMAGAJĄCA WSPÓŁDZIAŁANIA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARIAN STOJEK
Likwidator
2010-03-02
2010-12-08
BARTŁOMIEJ PŁACHNO
Członek Organu Nadzoru
2005-03-02
2006-12-27
TOMASZ JANIK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-02
2010-12-08
TOMASZ RADA
Członek Organu Nadzoru
2005-03-02
2005-06-29
LESZEK MARCIN BUDKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-06-29
2006-12-27
KRZYSZTOF BUCZEK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-27
2010-12-08
RAFAŁ BARTOSIK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-27
2010-12-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA ZARZĄDU, A W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIACZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
MACIEJ MĄKA
PREZES ZARZĄDU
2005-03-02
2006-03-15
WIESŁAW PIOTR RUNKOWSKI
WICEPREZES
2005-04-13
2005-06-17
HENRYK STANISŁAW SZEWCZAK
VICE PREZES ZARZĄDU
2005-06-17
2005-11-30
MARIAN STOJEK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2005-11-30
2006-03-15
MARIAN STOJEK
PREZES ZARZĄDU
2006-03-15
2010-03-02
2005-03-02
2010-03-02
RUN-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-02
2006-08-23
STAWKI POŁUDNIOWE, 37, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie