KRS 0000125023
NIP8762193220
REGON87162600900000
NazwaEKOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOENERGIA
Data rejestracji 02 sie 2002 (22 lata temu) 02 sie 2002
Data usunięcia 10 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GROBLOWA, 12, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2414Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH #2415Z PRODUKCJA NAWOZÓW SZTUCZNYCH I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5166Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1572Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCHKRZYSZTOF ZDZISŁAW NOWOCIEŃSKI
Wspólnik
2002-08-02
2023-10-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
TOMASZ ZDZISŁAW PACUSZKA
Wspólnik
2002-08-02
2004-09-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JERZY JANICKI
Wspólnik
2002-08-02
2023-10-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW LĘDZION
Wspólnik
2002-08-02
2004-11-26
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
WOJCIECH ADAM MALANOWSKI
Wspólnik
2004-09-28
2005-09-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KAROL PIOTR GRUCHAŁA
Wspólnik
2004-09-28
2023-10-10
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000 ZŁOTYCH
LESZEK MARCIN BUDKIEWICZ
Kurator
2017-05-04
2017-07-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1)W PRZYPDAKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU 2)W PRZYPDAKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF ZDZISŁAW NOWOCIEŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-02
2013-08-30
WOJCIECH ADAM MALANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-02
2004-09-23
TOMASZ ZDZISŁAW PACUSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-02
2003-01-13
JERZY TABACZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-13
2004-09-23
2002-08-02
2002-09-04
"EKOENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie