KRS 0000027494
NIP5492003342
REGON35701060200000
NazwaALUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALUTECH
Data rejestracji 24 lip 2001 (23 lata temu) 24 lip 2001
Data usunięcia 26 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 111, KĘTY, 32-650, KĘTY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2505000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHJAN BRONISŁAW KRYJAK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-15
2005-06-29
MAREK WALENTYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-15
2006-06-28
DARIUSZ MAŃKO
Członek Organu Nadzoru
2005-06-29
2006-06-28
TOMASZ RADA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2006-06-28
MICHAŁ MALINA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2004-07-15
ADAM MREŃCA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-24
2003-06-23
WOJCIECH GRABSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2004-07-15
GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-07-24
2018-01-26
5 010 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2 505 000,00 ZŁOTYCH
070614970
TERESA SZOTA
Prokurent
2001-07-24
2003-06-23
SAMOISTNA
KRZYSZTOF BUCZEK
Likwidator
2011-01-26
2018-01-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMOISTNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. NATOMIAST W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY , DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
STANISŁAW DYRCZ
PREZES ZARZĄDU
2001-07-24
2002-03-21
JAN MATLA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-11
2009-07-22
RYSZARD KÓSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-07-22
2010-03-01
KRZYSZTOF BUCZEK
PREZES ZARZĄDU
2010-03-01
2011-01-26
JAN MATLA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-24
2002-05-11
2001-07-24
2001-09-05
"ALUTECH"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-05
2011-01-26
ALUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie