KRS 0000038984
NIP5492070344
REGON35716023000000
NazwaALU TRANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALU TRANS SYSTEM
Data rejestracji 30 sie 2001 (23 lata temu) 30 sie 2001
Data usunięcia 02 mar 2020 02 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 111, KĘTY, 32-650, KĘTY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEPPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM #2910D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW #2910E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3099Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIKRZYSZTOF BUCZEK
Likwidator
2018-10-16
2020-03-02
PIOTR WYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2003-07-31
MICHAŁ BOLESŁAW MALINA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-31
2006-08-02
WOJCIECH PIOTR PYRDA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-02
2005-10-26
ZBIGNIEW KAZIMIERZ PARUCH
Członek Organu Nadzoru
2005-10-26
2006-08-02
DARIUSZ MAŃKO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2003-07-31
RAFAŁ KRZYSZTOF LACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2003-07-31
TOMASZ RADOSŁAW RADA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-31
2006-08-02
WOJCIECH GELNER
Członek Organu Nadzoru
2003-07-31
2003-12-02
Wspólnik
2001-08-30
2020-03-02
14.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ
07061497000000
PRZEMYSŁAW JANUSZ GAJDA
Prokurent
2013-04-29
2014-09-05
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMOISTNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. NATOMIAST W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ JANUSZ HANDZLIK
PREZES
2001-08-30
2003-07-31
MIROSŁAW HEJOSZ
PREZES ZARZĄDU
2003-07-31
2003-12-02
WOJCIECH GELNER
PREZES ZARZĄDU
2003-12-02
2005-10-03
KRZYSZTOF BUCZEK
PREZES ZARZĄDU
2005-10-03
2007-02-08
WOJCIECH PIOTR PYRDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-26
2007-02-08
DARIUSZ BRODZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-08
2009-01-16
TOMASZ MELCHIOR BORKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-18
2009-01-16
TOMASZ MELCHIOR BORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-16
2011-10-13
KRZYSZTOF BUCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-06
2013-04-29
MARCIN JAN RYSZKA
PREZES ZARZĄDU
2011-10-13
2015-05-25
2001-08-30
2007-05-10
ALUFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-10
2018-10-16
ALU TRANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-30
2007-05-10
KOŚCIUSZKI, 111, KĘTY, 32-650, KĘTY, POLSKA
2007-05-10
2009-05-25
OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ, 95, ZAWIERCIE, 42-400, ZAWIERCIE, POLSKA
2009-05-25
2015-06-12
LOGISTYCZNA, 1, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie