KRS 0000067806
REGON81019318200000
Nazwa"RYBAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRYBAK
Data rejestracji 04 gru 2001 (23 lata temu) 04 gru 2001
Data usunięcia 14 maj 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROMENADA GWIAZD, 36, MIĘDZYZDROJE, 72-500, MIĘDZYZDROJE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50575,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "LUMAR" BIELSKO BIAŁA
Wspólnik
2001-12-04
2007-01-05
131 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.135,00 ZŁ.
Wspólnik
2001-12-04
2007-01-05
64 (SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.440 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI ZŁOTYCH)
35127109800000
ŁUKASZ STANISŁAW KRYJAK
Wspólnik
2007-01-05
2010-05-14
595 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.575,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MARCINEM JANEM KRYJAK JAKO WSPÓLNIK PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO "LUMAR" SPÓŁKI CYWILNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
MARCIN JAN KRYJAK
Wspólnik
2007-01-05
2010-05-14
595 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.575,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ŁUKASZEM STANISŁAWEM KRYJAK JAKO WSPÓLNIK PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO "LUMAR" SPÓŁKI CYWILNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
Wspólnik
2007-01-05
2009-03-20
185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.725,00 ZŁ
27783965300000
ANDRZEJ JERZY NOWICKI
Likwidator
2009-09-09
2010-05-14
JAN KRYJAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2010-05-14
PIOTR PAWLIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2006-05-26
EWA KRYJAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2010-05-14
MARIAN SMUTEK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-26
2010-05-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
JAN MATLA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-04
2006-05-26
ANDRZEJ JERZY NOWICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-05-26
2009-09-09
2001-12-04
2009-09-09
"RYBAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie