KRS 0000357523
NIP5342447020
REGON14241874900000
Nazwa"AUSSIE DEVELOPMENT PRZEMYSŁOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAUSSIE DEVELOPMENT PRZEMYSŁOWA
Data rejestracji 01 cze 2010 (14 lat temu) 01 cze 2010
Data usunięcia 09 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZESŁAWA STRZESZEWSKIEGO, 17, LUBLIN, 20-153, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5342447020
data rejestracji 06 maj 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2010-06-01
2016-08-18
4.844 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 242.200 ZŁ
01098667700000
Wspólnik
2010-10-05
2012-12-11
156 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 7800,00 ZŁ
14240777000000
IPOPEMA 30 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTYCH AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2016-08-18
2018-02-14
5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
141685632
Wspólnik
2018-02-14
2019-01-09
5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ
22197577900000
MICHAŁ TOMASZ SKWAREK
Prokurent
2012-12-11
2018-06-07
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ STULGIS
Likwidator
2018-06-07
2019-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN GRABIEC
PREZES ZARZĄDU
2010-06-01
2010-08-18
MICHAŁ TOMASZ SKWAREK
PREZES ZARZĄDU
2010-08-18
2012-12-11
AGNIESZKA SŁOWIK
PREZES ZARZĄDU
2012-12-11
2019-01-09
2010-06-01
2018-06-07
"AUSSIE DEVELOPMENT PRZEMYSŁOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-06-01
2012-07-13
ALEJA HRABSKA, 4, FALENTY, 05-090, RASZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie