KRS 0000459780
NIP7010379967
REGON14666717100000
Nazwa"METROPOLITAN REAL ESTATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JASNA 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"METROPOLITAN REAL ESTATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JASNA 2
Data rejestracji 10 maj 2013 (11 lat temu) 10 maj 2013
Data usunięcia 12 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMAŁGORZATA RYMASZEWSKA
reprezentant
MAŁGORZATA RYMASZEWSKA
Beneficjent
ALICJA KRYCA
Beneficjent
Wspólnik
2013-05-10
2020-11-12
14606762000000
HENRYK FELIKS RYTWIŃSKI
Wspólnik
2013-08-26
2020-11-12
WALDEMAR TADEUSZ MAJ
Wspólnik
2013-08-26
2020-11-12
Wspólnik
2013-08-26
2020-11-12
01641289400000
MAŁGORZATA RYMASZEWSKA
Beneficjent
99% UDZIAŁU W KP CAPITAL SP Z O.O., KTÓRA MA 38,31% UDZIAŁU W SPÓŁCE
ALICJA KRYCA
Beneficjent
87,9% UDZIAŁU W DOMINIUM CAPITAL POLSKA,KTÓRA MA 38,3% UDZIAŁU W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. "METROPOLITAN REAL ESTATE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE BĘDĄCA JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI REPREZENTOWANA JEST W TEN SPOSÓB, ŻE DO DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI WCHODZI: TOMASZ NIEWIADOMSKI - PREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2013-05-10
2020-11-12
14606762000000
2013-05-10
2013-11-07
WSPÓLNA, 47/49, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
2013-11-07
2014-08-19
FLORY, 3, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA
2014-08-19
2017-09-26
GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie