KRS 0000043736
REGON01322610000000
NazwaRE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRE FINANSE
Data rejestracji 13 wrz 2001 (23 lata temu) 13 wrz 2001
Data usunięcia 10 maj 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SASKA, 52, WARSZAWA, 03-914, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 67500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6021A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEPIOTR KRZYSZTOF STEFANIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2002-05-22
IZABELLA STAŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2002-05-22
JOANNA ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2002-05-22
KRZYSZTOF ZARĘBSKI
Wspólnik
2001-09-13
2006-05-10
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000 PLN
MARIUSZ ARTUR ROGOWSKI
Wspólnik
2001-09-13
2006-05-10
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500 PLN
Wspólnik
2001-09-13
2002-05-22
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁOTYCH
01114000800000
HENRYK RYTWIŃSKI
Wspólnik
2002-05-22
2006-05-10
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000 PLN
KRZYSZTOF ZARĘBSKI
Likwidator
2004-04-19
2006-05-10
MARIUSZ ARTUR ROGOWSKI
Likwidator
2004-04-19
2006-05-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
HENRYK FELIKS RYTWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-13
2002-12-24
KRZYSZTOF ZARĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-13
2002-12-24
KRZYSZTOF ZARĘBSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-24
2004-04-19
MARIUSZ ARTUR ROGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-13
2004-04-19
2001-09-13
2004-04-19
RE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-13
2002-02-27
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 79, WARSZAWA, 00-079, WARSZAWA, POLSKA
2002-02-27
2005-03-18
KRÓLOWEJ ALDONY, 10, WARSZAWA, 03-928, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie