KRS 0000303427
NIP5272511243
REGON14057576900000
Nazwa"JASNA RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaJASNA RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 kwi 2008 (16 lat temu) 09 kwi 2008
Data usunięcia 17 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres PŁOMYKA, 41, WARSZAWA, 02-490, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 521352,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 521352,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji521352
Dane podatkowe
NIP 5272511243
data rejestracji 23 cze 2006
status Czynny
78109028510000000120265418
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMARCIN ANDRZEJ LIPOWSKI
reprezentant
NICHOLAS AUGUSTUS ROXBURGH BALFOUR
Beneficjent
1970-06-06
AJAY KAUSHIK
Beneficjent
1952-04-27
SERENA MARY RUSSEL BALFOUR
Beneficjent
1944-03-16
LUCINDA MARY MCCONNELL
Beneficjent
1975-08-14
NEIL BALFOUR
Członek Organu Nadzoru
2013-09-18
2021-02-01
NIKOLAOS KOULOURAS
Członek Organu Nadzoru
2013-09-18
2015-10-09
HENRYK RYTWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-18
2013-11-29
KRZYSZTOF MATEUSZ DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2013-09-18
2015-03-27
PIOTR RYMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-29
2021-02-01
ALEJANDRO BAIGORRI MORENO-LUQUE
Członek Organu Nadzoru
2015-03-27
2021-02-01
1979-12-07
GAELLE CASSINI
Członek Organu Nadzoru
2015-10-09
2016-04-21
SIMON CLIVE TURNER
Członek Organu Nadzoru
2016-04-21
2021-02-01
NICHOLAS AUGUSTUS ROXBURGH BALFOUR
Beneficjent
FUNDATOR BALFOUR FAMILY CYPRUS TRUST Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE, DO KTÓREGO NALEŻY SPÓŁKA MERMAID (MCI) CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE DO KTÓREJ NALEŻY 96,4% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI SALOKIN LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI I 100% UDZIAŁÓW W KOMPLEMENTARIUSZU ZARZĄDZAJĄCYM ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
AJAY KAUSHIK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI EQUATUM SERVICES LTD Z CYPRU BĘDĄCEJ POWIERNIKIEM BALFOUR FAMILY CYPRUS TRUST Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE, DO KTÓREGO NALEŻY SPÓŁKA MERMAID (MCI) CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE DO KTÓREJ NALEŻY 96,4% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI SALOKIN LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI I 100% UDZIAŁÓW W KOMPLEMENTARIUSZU ZARZĄDZAJĄCYM ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
SERENA MARY RUSSEL BALFOUR
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY BALFOUR FAMILY CYPRUS TRUST Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE, DO KTÓREGO NALEŻY SPÓŁKA MERMAID (MCI) CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE DO KTÓREJ NALEŻY 96,4% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI SALOKIN LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI I 100% UDZIAŁÓW W KOMPLEMENTARIUSZU ZARZĄDZAJĄCYM ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
LUCINDA MARY MCCONNELL
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY BALFOUR FAMILY CYPRUS TRUST Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE, DO KTÓREGO NALEŻY SPÓŁKA MERMAID (MCI) CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE DO KTÓREJ NALEŻY 96,4% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI SALOKIN LIMITED BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI I 100% UDZIAŁÓW W KOMPLEMENTARIUSZU ZARZĄDZAJĄCYM ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ
2008-04-09
2013-11-21
PROSTA, 69, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2013-11-21
2021-02-01
GOTTLIEBA DAIMLERA, 2, WARSZAWA, 02-460, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie