KRS 0000037303
REGON00132461500000
NazwaSPÓŁKA PRZEMYSŁOWA "ZREMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPÓŁKA PRZEMYSŁOWA "ZREMB"
Data rejestracji 21 sie 2001 (23 lata temu) 21 sie 2001
Data usunięcia 28 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 200, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2952 PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5114 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANECZESŁAW STANISŁAW CIEŚLIK
Likwidator
2002-01-16
2003-03-06
JAN GŁUCHOWSKI
Likwidator
2002-01-16
2003-03-06
WILSON GONZALO RUBIO BIZCAINO
Likwidator
2010-02-15
2010-09-28
CZESŁAW STANISŁAW CIEŚLIK
Likwidator
2010-02-15
2010-09-28
CZESŁAW STANISŁAW CIEŚLIK
Wspólnik
2001-08-21
2003-07-08
218 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 21.800 ZŁ.
JAN GŁUCHOWSKI
Wspólnik
2001-08-21
2003-07-08
218 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 21.800 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - PROKURENT I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA
HENRYK RYTWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-11
2008-07-01
MARCIN ADAM WINKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-11
2006-06-29
WILSON GONZALO RUBIO BIZCAINO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-29
2010-02-15
CZESŁAW STANISŁAW CIEŚLIK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-21
2010-02-15
JAN GŁUCHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-21
2003-07-08
JAN GRZEGORZ LISOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-07-08
2004-05-11
2001-08-21
2002-01-16
SPÓŁKA PRZEMYSŁOWA "ZREMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-16
2003-03-06
SPÓŁKA PRZEMYSŁOWA "ZREMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-08-21
2003-07-08
BARTYCKA, 26, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
2003-07-08
2004-08-04
RYDYGIERA, 12, WARSZAWA, 01-793, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie