KRS 0000026571
NIP1230858862
REGON01497201100000
NazwaPAPIERNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPAPIERNIA
Data rejestracji 11 lip 2001 (23 lata temu) 11 lip 2001
Data usunięcia 05 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 3, KONSTANCIN-JEZIORNA, 05-520, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 337500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1230858862
data rejestracji 01 lip 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘMILLA GROUP SP. Z O.O.
Wspólnik
2001-07-11
2005-04-07
344 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 172.000 PLN
012869071
NFI MAGNA POLONIA S.A.
Wspólnik
2001-07-11
2005-04-07
121 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.500 PLN
011140008
Wspólnik
2005-04-07
2020-10-05
675 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 337.500 ZŁ
01738784000000
EWA BARBARA RATHER
Prokurent
2009-07-03
2020-10-05
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEZELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIEŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
KRZYSZTOF ANTONI MĄDRY
PREZES ZARZĄDU
2001-07-11
2002-01-28
HENRYK RYTWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-28
2005-04-07
WITOLD MARIAN SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-07
2018-03-19
KALINA ANNA RATHER
PREZES ZARZĄDU
2018-03-19
2020-10-05
2001-07-11
2004-09-29
WILANOWSKA, 9, KONSTANCIN-JEZIORNA, 05-520, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 16 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie