KRS 0000098375
REGON01520483400000
Nazwa"ITI MEDIA NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaITI MEDIA NET
Data rejestracji 12 mar 2002 (23 lata temu) 12 mar 2002
Data usunięcia 25 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSIŃSKA, 4, WARSZAWA, 02-920, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJGRUPA ONET POLAND HOLDING B.V.
Wspólnik
2002-03-12
2006-07-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
MARKET LINK ADVERTISING HOLDING B.V.
Wspólnik
2006-07-13
2011-01-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 PLN
WITOLD MARIAN SADOWSKI
Likwidator
2010-04-15
2011-01-25
BARBARA EWA KUSZTAL
Likwidator
2010-04-15
2011-01-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ANNA URSZULA STĘPNIAK KOWALSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-03-12
2006-07-13
MACIEJ KORDIAN MORAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-12
2006-07-13
WITOLD MARIAN SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-07-13
2010-04-15
BARBARA EWA KUSZTAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-13
2010-04-15
2002-03-12
2010-04-15
"ITI MEDIA NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie