KRS 0000158215
NIP5272320187
REGON01639803600000
NazwaLIZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLIZAR
Data rejestracji 10 kwi 2003 (21 lat temu) 10 kwi 2003
Data usunięcia 24 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POWSIŃSKA, 12, WARSZAWA, 02-920, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7740500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAARLETA SOBIESZCZAŃSKA
Prokurent
2013-12-04
2015-12-28
PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY ŁĄCZNEJ: 1. CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2. DWAJ PROKURENCI - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MONIKA BIERYŁO
Prokurent
2009-11-09
2013-04-08
ŁĄCZNA
EWA DOROTA ZAWIRSKA PIELA
Prokurent
2004-12-30
2005-06-27
SAMOISTNA
SŁAWOMIR RESZKE
Prokurent
2005-06-27
2009-01-15
SAMOISTNA
MIROSŁAW MIKOŁAJEWSKI
Prokurent
2003-04-10
2004-12-30
SAMOISTNA
ALINA DOROTA NASZCZYŃSKA
Prokurent
2009-11-09
2013-12-04
ŁĄCZNA
WITOLD MARIAN SADOWSKI
Likwidator
2017-04-28
2018-01-24
ANDRZEJ MARIA KOZANKIEWICZ
Likwidator
2017-04-28
2018-01-24
Wspólnik
2003-04-10
2015-12-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
01195084200000
Wspólnik
2015-12-28
2018-01-24
15.481 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.740.500,00 ZŁ
01157415500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
CZESŁAW TOMASZ FURS
PREZES ZARZĄDU
2003-04-10
2003-09-09
KRZYSZTOF KOPEĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-10
2005-12-20
KRZYSZTOF KOPEĆ
PREZES ZARZĄDU
2005-12-20
2013-07-29
KRZYSZTOF KOPEĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-29
2013-12-04
MARCIN TADEUSZ KRUK
PREZES ZARZĄDU
2003-09-09
2005-08-30
EDYTA JULITA KONARZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-08-30
2005-12-20
KRZYSZTOF DARIUSZ KOWALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-29
2015-12-28
MARIUSZ WŁODARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-04
2015-12-28
ANDRZEJ MARIA KOZANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-28
2017-04-28
MARIA KRAWCZYK IRCOW
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-20
2009-01-15
2003-04-10
2017-04-28
LIZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-10
2008-03-11
KASPRZAKA, 22, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
2008-03-11
2014-11-13
KASPRZAKA, 2/8, WARSZAWA, 01-211, WARSZAWA, POLSKA
2014-11-13
2015-12-28
CHLEBOWA, 4, POZNAŃ, 61-003, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie