KRS 0000162892
NIP5210086536
REGON01157415500000
NazwaPOLAND MEDIA PROPERTIES SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLAND MEDIA PROPERTIES
Data rejestracji 26 maj 2003 (21 lat temu) 26 maj 2003
Data usunięcia 23 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PLAC BERNARDYŃSKI, 2, WARSZAWA, 02-901, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12815244,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 12815244,00 PLN
Wartość nominalna akcji556,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji23049
Dane podatkowe
NIP 5210086536
data rejestracji 01 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAWITOLD MARIAN SADOWSKI
reprezentant
MARIUSZ ANTONI WALTER
Beneficjent
ALDONA URSZULA WEJCHERT
Beneficjent
ANDRZEJ MARIA KOZANKIEWICZ
Likwidator
2018-09-24
2019-02-06
WITOLD MARIAN SADOWSKI
Likwidator
2018-09-24
2020-12-23
PAWEŁ MAREK KOSMALA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-26
2013-04-25
PIOTR MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-26
2005-01-07
SANDRA MONIKA WALTER
Członek Organu Nadzoru
2003-05-26
2005-10-06
JERZY ROMAN WIĘCKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-06
2011-06-22
ZYGMUNT JAKUB WALTER
Członek Organu Nadzoru
2006-10-30
2009-01-20
RENATA KACPRZAK WIELGAT
Członek Organu Nadzoru
2009-01-20
2020-12-23
MARIUSZ ANTONI WALTER
Członek Organu Nadzoru
2011-06-22
2016-02-26
ALDONA URSZULA WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2012-05-21
2016-02-26
WOJCIECH JULIAN KOSTRZEWA
Członek Organu Nadzoru
2016-02-26
2018-09-24
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
Członek Organu Nadzoru
2016-02-26
2020-12-23
MARIUSZ ANTONI WALTER
Beneficjent
POŚREDNIA KONTROLA W SPÓŁCE POLAND MEDIA PROPERTIES SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
ALDONA URSZULA WEJCHERT
Beneficjent
POSIADANIE WRAZ Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI BRUNO WEJCHERT I CHARLOTTE WEJCHERT 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH BĘDĄCYCH ŁĄCZNIE WŁAŚCICIELAMI 46,7351% AKCJI W SPÓŁCE POLAND MEDIA PROPERTIES SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ MARIA KOZANKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-25
2018-09-24
JERZY HENRYK WOJCIECHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-25
2017-02-06
JAN BOHDAN WEJCHERT
PREZES ZARZĄDU
2003-05-26
2007-06-25
MARIUSZ ANTONI WALTER
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-26
2007-06-25
WITOLD MARIAN SADOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-26
2007-06-25
WITOLD MARIAN SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-25
2018-09-24
2003-05-26
2008-05-15
INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
2008-05-15
2018-09-24
POLAND MEDIA PROPERTIES SPÓŁKA AKCYJNA
2003-05-26
2017-05-17
POWSIŃSKA, 4, WARSZAWA, 02-920, WARSZAWA, POLSKA
2017-05-17
2018-09-24
UL. POWSIŃSKA, 12, WARSZAWA, 02-920, WARSZAWA, POLSKA
2018-09-24
2019-06-07
UL. OJCOWSKA, 11, WARSZAWA, 02-918, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie