KRS 0000113699
REGON01015153000000
NazwaRTL 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRTL 7
Data rejestracji 24 maj 2002 (22 lata temu) 24 maj 2002
Data usunięcia 04 cze 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIERTNICZA, 166, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2256550,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #744 REKLAMARTL 7 S.A.
Wspólnik
2002-05-24
2005-02-08
173.021 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.651.050 PLN
NEWTEL S.A.
Wspólnik
2005-02-08
2009-06-04
45.131 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.256.550 PLN
WITOLD MARIAN SADOWSKI
Likwidator
2008-09-15
2009-06-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JACQUES DENIS
PREZES ZARZĄDU
2002-05-24
2003-02-17
EDOUARD DE FIERLANT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-17
2003-06-12
ASTRID ZAKRZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-06-12
2005-02-08
PIOTR MICHAŁ KORYCKI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-08
2005-02-09
WITOLD MARIAN SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-09
2008-09-15
VINCENT DE DORLODOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-17
2003-06-12
2002-05-24
2008-09-15
RTL 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-24
2003-02-17
KŁOBUCKA, 23, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
2003-02-17
2004-09-29
AL. JANA PAWŁA II, 25, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie