KRS 0000108886
NIP5261032622
REGON01092248200000
Nazwa"EL-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEL-TRADE
Data rejestracji 25 kwi 2002 (22 lata temu) 25 kwi 2002
Data usunięcia 15 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIERTNICZA, 166, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5261032622
data rejestracji 27 wrz 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKAPAWEŁ TOMASZ MAJORCZYK
Likwidator
2019-10-23
2020-07-15
PAWEŁ TOMASZ MAJORCZYK
Beneficjent
PAWEŁ TOMASZ MAJORCZYK
reprezentant
Wspólnik
2002-04-25
2005-03-04
40 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁOTYCH
01113124500000
Wspólnik
2005-03-04
2020-07-15
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 50.000 ZŁOTYCH
01113124500000
PAWEŁ TOMASZ MAJORCZYK
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR GRZEGORZ KOCIK
PREZES ZARZĄDU
2010-08-13
2015-06-18
RAFAŁ SZYMON WYSZOMIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-16
2010-08-13
PAWEŁ TOMASZ MAJORCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-18
2019-10-23
MACIEJ ŻAK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-25
2004-10-20
KAREN BURGESS
PREZES ZARZĄDU
2004-10-20
2009-11-16
PIOTR MICHAŁ KORYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-09
2009-02-20
PIOTR GRZEGORZ KOCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-20
2010-08-13
2002-04-25
2019-10-23
"EL-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-25
2005-03-04
CICHA, 7, WARSZAWA, 00-353, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie