KRS 0000173866
NIP9512089278
REGON01554870000000
NazwaTIVIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTIVIEN
Data rejestracji 19 wrz 2003 (21 lat temu) 19 wrz 2003
Data usunięcia 06 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AUGUSTÓWKA, 3, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512089278
data rejestracji 01 gru 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCHPAWEŁ TOMASZ MAJORCZYK
Beneficjent
PAWEŁ TOMASZ MAJORCZYK
reprezentant
Wspólnik
2003-09-19
2005-10-12
100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
01642530700000
Wspólnik
2005-10-12
2021-09-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
01113124500000
PAWEŁ TOMASZ MAJORCZYK
Likwidator
2020-09-30
2021-09-06
PAWEŁ TOMASZ MAJORCZYK
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DZIAŁANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DZIAŁANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MACIEJ SOJKA
PREZES ZARZĄDU
2003-09-19
2005-09-08
OLGIERD KONRAD DOBRZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-19
2005-09-08
JAROSŁAW JERZY POTASZ
PREZES ZARZĄDU
2005-09-08
2007-08-31
DOROTA MARTA POWTAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-08
2007-08-31
BOGDAN ANDRZEJ MAŁECKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-12
2019-08-06
PAWEŁ TOMASZ MAJORCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-12
2019-08-06
PAWEŁ TOMASZ MAJORCZYK
PREZES ZARZĄDU
2019-08-06
2020-09-30
RAFAŁ SZYMON WYSZOMIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-31
2010-07-12
BOGDAN ANDRZEJ MAŁECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-31
2010-07-12
2003-09-19
2007-08-31
"NEWSROOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-08-31
2020-09-30
TIVIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-19
2006-01-10
WIERTNICZA, 166, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
2006-01-10
2007-08-31
PŁK. DĄBKA, 2, KRAKÓW, 30-832, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie