KRS 0000029265
NIP5272312532
REGON01306785300000
NazwaEUROSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUROSPORT POLSKA
Data rejestracji 20 lip 2001 (23 lata temu) 20 lip 2001
Data usunięcia 19 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POSTĘPU, 15 B, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMEUROSPORT SAS
Wspólnik
2001-07-20
2017-01-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
OLGIERD KONRAD DOBRZYŃSKI
Likwidator
2016-03-22
2016-05-18
KRZYSZTOF HUDAŁA
Likwidator
2016-05-18
2017-01-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JEAN PIERRE PAOLI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-20
2003-12-11
JACQUES BEHAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-20
2008-08-18
JACQUES RAYNAUD
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-20
2003-12-11
LAURENT ERIC LE LAY
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-11
2010-06-30
LAURENT ERIC LE LAY
PREZES ZARZĄDU
2010-06-30
2013-08-05
JEAN - THIERRY PAUL AUGUSTIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-18
2013-08-05
JEAN - THIERRY PAUL AUGUSTIN
PREZES ZARZĄDU
2013-08-05
2015-03-11
JACQUES RAYNAUD
PREZES ZARZĄDU
2003-12-11
2010-06-30
OLIVIER STEPHANE BRAMLY
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-05
2015-03-11
KATARZYNA MARIA KIELI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-23
2016-03-22
2001-07-20
2016-03-22
EUROSPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-20
2005-02-04
JAKUBOWSKA, 4, WARSZAWA, 03-912, WARSZAWA, POLSKA
2005-02-04
2009-08-18
KASPROWICZA, 45/47, WARSZAWA, 01-836, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 16 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie