KRS 0000098232
REGON01325733500000
NazwaMEDIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDIA BUSINESS CENTRE
Data rejestracji 13 mar 2002 (23 lata temu) 13 mar 2002
Data usunięcia 26 wrz 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIERTNICZA, 166, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1372500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4541Z TYNKOWANIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJPOLISH MEDIA BUSINESS CENTER HOLDING B.V.
Wspólnik
2002-03-13
2006-02-02
2.745 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.372.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-02-02
2006-09-26
2745 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.372.500,00 ZŁ.
01312219600000
BRUNO VALSANGIACOMO
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2006-09-26
MARIUSZ ANTONI WALTER
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2006-09-26
ZYGMUNT JAKUB WALTER
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2006-09-26
JAN BOHDAN WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2002-03-13
2006-09-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB WICEPREZES I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO
ADAM WOJCIECH KACZOREK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-13
2003-02-19
WITOLD MARIAN SADOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-13
2006-09-26
RENATA KACPRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-13
2006-08-18
ANDRZEJ MARIA KOZANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-13
2006-09-26
MACIEJ JERZY ŻAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-19
2006-08-18
PAWEŁ MAREK KOSMALA
PREZES ZARZĄDU
2003-02-19
2006-09-26
2002-03-13
2004-10-08
POWSIŃSKA, 4, WARSZAWA, 02-920, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie