KRS 0000162894
NIP5210125288
REGON01157461700000
NazwaANNOPOL PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaANNOPOL PROPERTY
Data rejestracji 29 sie 2003 (21 lat temu) 29 sie 2003
Data usunięcia 07 wrz 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POWSIŃSKA, 4, WARSZAWA, 02-920, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAANDRZEJ MARIA KOZANKIEWICZ
Likwidator
2010-05-27
2012-09-07
WITOLD MARIAN SADOWSKI
Likwidator
2010-05-27
2012-09-07
MARIAN KOPIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2008-05-30
JAN BOGDAN WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2010-07-06
RENATA KACPRZAK WIELGAT
Członek Organu Nadzoru
2010-07-06
2012-09-07
MARIUSZ ANTONI WALTER
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2012-09-07
BARBARA EWA KUSZTAL
Członek Organu Nadzoru
2008-05-30
2012-09-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ MARIA KOZANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-29
2010-05-27
WITOLD MARIAN SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-29
2010-05-27
RENATA KACPRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-29
2010-05-27
2003-08-29
2008-05-30
3 W CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
2008-05-30
2010-05-27
ANNOPOL PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA
2003-08-29
2005-01-20
POWSIŃSKA, 4, WARSZAWA, 02-920, WARSZAWA, POLSKA
2005-01-20
2005-03-04
WIERTNICZA, 166, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie