KRS 0000190716
NIP7790000511
REGON01258218000000
NazwaVUE MOVIE DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVUE MOVIE DISTRIBUTION
Data rejestracji 26 sty 2004 (21 lat temu) 26 sty 2004
Data usunięcia 25 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZESKOK, 2, WARSZAWA, 00-032, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1164460,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7790000511
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆITI POLISH CINEMA DISTRIBUTION HOLDING B.V.
Wspólnik
2004-01-26
2006-09-20
1.738 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.164.460,00 PLN
Wspólnik
2006-09-20
2020-08-25
1738 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.164.460 ZŁOTYCH
01312219600000
JAN BOHDAN WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2006-09-20
WITOLD MARIAN SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2006-09-20
MAREK TROJAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2006-09-20
WOJCIECH JULIAN KOSTRZEWA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2010-12-29
ALDONA URSZULA WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2010-12-29
RENATA KACPRZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2010-12-29
ANNA ELŻBIETA LIMBACH URYN
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2010-12-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄDU JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM, A JEŻELI ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
PAWEŁ JAN WACHNIK
PREZES ZARZĄDU
2006-09-20
2007-09-25
MACIEJ GRZEGORZ BAGIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-20
2009-03-20
PAWEŁ ARTUR ŚWIST
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-25
2012-03-30
DARIUSZ ANTONIUSZ MĄCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-20
2010-12-29
PIOTR ZYGMUNT ZYGO
PREZES ZARZĄDU
2010-12-29
2019-05-14
MICHAŁ WIKTOR CADER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-30
2012-11-07
WOJCIECH OLSIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-30
2016-05-17
PAWEŁ ARTUR ŚWIST
PREZES ZARZĄDU
2019-05-14
2020-08-25
ANDRZEJ RUCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-26
2006-09-20
2004-01-26
2005-06-27
PROFESSIONAL MULTIMEDIA DUPLICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-27
2013-11-07
"ITI CINEMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-26
2006-09-20
KŁOBUCKA, 23, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-20
2012-01-25
WIERTNICZA, 166, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
2012-01-25
2017-01-04
MOKOTOWSKA, 49, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie