KRS 0000372983
NIP6912471755
REGON02135510300000
NazwaCINEMA 3D SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCINEMA 3D
Data rejestracji 13 gru 2010 (14 lat temu) 13 gru 2010
Data usunięcia 31 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZESKOK, 2, WARSZAWA, 00-032, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Dane kontaktowe
Email BIURO.ZARZADU@CINEMA3D.PL
Dane podatkowe
NIP 6912471755
data rejestracji 15 wrz 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCHROBERT JOSEPH STEACY
Beneficjent
1950-03-18
LAURENCE THOMAS FRANKLIN BENNETT
Beneficjent
1944-03-13
ROBERT KACZMAREK
reprezentant
MAGDALENA MAŁGORZATA LEWICKA
reprezentant
JAMES TIMOTHY RICHARDS
Beneficjent
1959-02-10
MAGDALENA MAŁGORZATA LEWICKA
Beneficjent
KENNETH FREDERICK JOHNSON
Beneficjent
1953-05-06
ROBERT NICOLAS BARR
Beneficjent
1958-06-06
PHILIP JAMES MAUCHEL
Beneficjent
1957-05-30
SIMON PHILIP JONES
Beneficjent
1982-01-29
JAN ROMAN MROCZKA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-13
2014-04-11
GRZEGORZ ANDRZEJ KOŁCZ
Członek Organu Nadzoru
2010-12-13
2013-02-05
JAKUB MARIUSZ GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-13
2017-10-10
MARIUSZ TADEUSZ KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2013-02-05
2014-04-11
STEPHEN KNIBBS
Członek Organu Nadzoru
2019-06-13
2020-12-31
MALWINA BRONISŁAWA BARTNICKA
Członek Organu Nadzoru
2017-10-10
2019-06-13
ALAN MCNAIR
Członek Organu Nadzoru
2019-06-13
2019-09-19
JAMES TIMOTHY RICHARDS
Członek Organu Nadzoru
2019-06-13
2020-12-31
1959-02-10
ALISON MARGARET CORNWELL
Członek Organu Nadzoru
2019-09-19
2020-12-31
1966-06-30
PATRYCJA MARIOLA BARTNICKA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-11
2019-06-13
ROBERT JOSEPH STEACY
Beneficjent
OSOBA POSIADAJĄCA PONAD 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZARZĄDZAJĄCEJ TRUSTEM (OCP HOLDINGS CORPORATION), KTÓREMU PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PONAD 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ (VUE INTERNATIONAL HOLDCO LIMITED)
LAURENCE THOMAS FRANKLIN BENNETT
Beneficjent
OSOBA POSIADAJĄCA PONAD 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZARZĄDZAJĄCEJ TRUSTEM (OCP HOLDINGS CORPORATION), KTÓREMU PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PONAD 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ (VUE INTERNATIONAL HOLDCO LIMITED)
JAMES TIMOTHY RICHARDS
Beneficjent
OSOBA POSIADAJĄCA PONAD 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ (VUE INTERNATIONAL HOLDCO LIMITED)
OSOBA POSIADAJĄCA FAKTYCZNE UPRAWNIENIA DECYZYJNE – CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ (VUE INTERNATIONAL HOLDCO LIMITED)
MAGDALENA MAŁGORZATA LEWICKA
Beneficjent
FAKTYCZNE UPRAWNIENIA DECYZYJNE: OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU)
KENNETH FREDERICK JOHNSON
Beneficjent
OSOBA POSIADAJĄCA PONAD 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZARZĄDZAJĄCEJ TRUSTEM (OCP HOLDINGS CORPORATION), KTÓREMU PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PONAD 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ (VUE INTERNATIONAL HOLDCO LIMITED)
ROBERT NICOLAS BARR
Beneficjent
OSOBA POSIADAJĄCA FAKTYCZNE UPRAWNIENIA DECYZYJNE – CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ (VUE INTERNATIONAL HOLDCO LIMITED)
PHILIP JAMES MAUCHEL
Beneficjent
OSOBA POSIADAJĄCA FAKTYCZNE UPRAWNIENIA DECYZYJNE – CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ (VUE INTERNATIONAL HOLDCO LIMITED)
SIMON PHILIP JONES
Beneficjent
OSOBA POSIADAJĄCA FAKTYCZNE UPRAWNIENIA DECYZYJNE – CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ (VUE INTERNATIONAL HOLDCO LIMITED)
STEPHEN JEREMY KNIBBS
Beneficjent
OSOBA POSIADAJĄCA FAKTYCZNE UPRAWNIENIA DECYZYJNE – CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ (VUE INTERNATIONAL HOLDCO LIMITED)
ALISON MARGARET CORNWELL
Beneficjent
OSOBA POSIADAJĄCA FAKTYCZNE UPRAWNIENIA DECYZYJNE – CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ (VUE INTERNATIONAL HOLDCO LIMITED)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ WOJCIECH BARTNICKI
PREZES
2010-12-13
2019-06-13
DARIUSZ PIOTR DOMSZY
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-13
2014-04-11
JAROSŁAW PANTOL
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-13
2019-06-13
MALWINA BRONISŁAWA BARTNICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-11
2017-10-10
JAKUB MARIUSZ GÓRSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-10-10
2019-06-13
ROBERT KACZMAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-13
2020-12-31
MAGDALENA MAŁGORZATA LEWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-13
2020-12-31
2010-12-13
2014-04-11
ZŁOTORYJSKA, 63, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
2014-04-11
2019-06-13
OKRZEI, 31, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie