KRS 0000040490
NIP5252212170
REGON01603220000000
Nazwa"CENTRUM HANDLOWE POLSKA 6" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"CENTRUM HANDLOWE POLSKA 6" -
Data rejestracji 03 wrz 2001 (23 lata temu) 03 wrz 2001
Data usunięcia 30 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZESKOK, 2, WARSZAWA, 00-032, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252212170
data rejestracji 28 cze 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIFRANK LAURINAT
Beneficjent
1953-10-21
ALEXANDER OTTO
Beneficjent
1967-07-07
HENNING EGGERS
reprezentant
THOMAS FINNE
reprezentant
CURA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT POLEN M.B.H.
Wspólnik
2001-09-03
2013-01-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
CURA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MITTELEUROPA M.B.H.
Wspólnik
2013-01-21
2020-12-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
AGNIESZKA KATARZYNA POPOKO
Likwidator
2020-04-07
2020-12-30
FRANK LAURINAT
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
ALEXANDER OTTO
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA UDZIAŁOWCEM, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM JEŻELI POWOŁANY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
HEINRICH DR. KRAFT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-03
2001-10-15
THOMAS ARMBRUST
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-03
2001-10-15
1952-08-14
CHRISTOPHER FRANZEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-15
2007-01-04
DETLEV DR DIETZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-15
2003-03-28
LUTZ GARBERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-28
2004-07-19
WILHELM WELLNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-19
2012-04-03
THOMAS FINNE
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-19
2020-04-07
HENNING EGGERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-04
2020-04-07
2001-09-03
2020-04-07
"CENTRUM HANDLOWE POLSKA 6" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-03
2007-03-21
CIASNA, 6, WARSZAWA, 00-232, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-21
2017-04-05
FABRYCZNA, 5A, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie