KRS 0000094655
NIP5252257020
REGON01603225200000
NazwaCENTRUM HANDLOWE POLSKA OBIEKT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM HANDLOWE POLSKA OBIEKT 3
Data rejestracji 26 lut 2002 (23 lata temu) 26 lut 2002
Data usunięcia 02 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZESKOK, 2, WARSZAWA, 00-032, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMICURA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT POLEN M.B.H.
Wspólnik
2002-02-26
2010-03-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN
ECE PROJEKTMANAGEMENT G.M.B.H. & CO. KG
Wspólnik
2010-03-02
2012-03-30
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁOTYCH
CURA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT POLEN M.B.H.
Wspólnik
2012-03-30
2013-01-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
CURA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MITTELEUROPA M.B.H.
Wspólnik
2013-01-22
2018-02-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
THOMAS FINNE
Likwidator
2017-06-28
2018-02-02
HENNINIG EGGERS
Likwidator
2017-06-28
2018-02-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. JEŻELI POWOŁANY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
DETLEV DIETZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-26
2003-12-23
CHRISTOPHER FRANZEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-26
2007-01-08
LUTZ GARBERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-23
2004-08-23
WILHELM WELLNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-23
2012-03-30
THOMAS FINNE
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-23
2017-06-28
HENNING EGGERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-08
2017-06-28
2002-02-26
2017-06-28
CENTRUM HANDLOWE POLSKA OBIEKT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-26
2007-03-22
CIASNA, 6, WARSZAWA, 00-232, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-22
2017-04-27
FABRYCZNA, 5A, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie