KRS 0000034791
REGON01303322200000
Nazwa"TST POLSKA 3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTST POLSKA 3
Data rejestracji 09 sie 2001 (23 lata temu) 09 sie 2001
Data usunięcia 19 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CIASNA, 6, WARSZAWA, 00-232, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3435272,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANETST POLAND L.L.C.
Wspólnik
2001-08-09
2004-03-05
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.435.272 ZŁ.
Wspólnik
2004-03-05
2005-01-19
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.435.272 ZŁOTE
01603227500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BURTON LEHMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-24
2004-03-05
LUTZ GARBERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-05
2005-01-19
CHRISTOPHER FRANZEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-05
2005-01-19
GARY ROTH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-09
2003-07-30
MARK KINGSTON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-09
2004-03-05
MICHAEL SPIES
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-09
2004-03-05
JERRY SPEYER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-09
2004-03-05
PAUL GALIANO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-09
2004-03-05
DAVID AUGARTEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-09
2004-03-05
ANDREW NATHAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-09
2003-03-24
2001-08-09
2004-03-05
AL. UJAZDOWSKIE, 13, WARSZAWA, 00-567, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie