KRS 0000259061
NIP7010019039
REGON14054980300000
NazwaINNOVATION CONVERSANT DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINNOVATION CONVERSANT DATA
Data rejestracji 21 cze 2006 (18 lat temu) 21 cze 2006
Data usunięcia 21 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CIASNA, 6, WARSZAWA, 00-232, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #72 INFORMATYKA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #744 REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIACONVERSANT DATA LTD
Wspólnik
2006-06-21
2008-02-26
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
TOMASZ MIKOŁAJ LEWANDOWSKI
Wspólnik
2007-02-16
2007-10-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
THE INNOVATION GROUP PLC Z SIEDZIBĄ HAMPSHIRE, WIELKA BRYTANIA
Wspólnik
2008-02-26
2010-12-21
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
SYLWIA KOZŁOWSKA
Prokurent
2006-06-21
2007-02-16
ŁĄCZNA
PIOTR SZUKALSKI
Prokurent
2006-06-21
2008-02-26
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ ANDRZEJ MALENDA
Likwidator
2010-03-30
2010-12-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ MIKOŁAJ LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-06-21
2010-02-23
ALEKSANDER WŁODZIMIERZ MIRONIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-21
2007-02-16
MARK JOHN CHARLES JONES
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-21
2008-09-30
PAUL ADRIAN STANLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-21
2008-09-30
ŁUKASZ ANDRZEJ MALENDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-16
2010-02-23
HASSAN SAADI SADIQ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-15
2010-02-23
JACOBUS FRANCKE PREYSER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-15
2008-09-30
JACOBUS FRANCKE PREYSER
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-30
2010-03-30
PIOTR SZUKALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-26
2010-02-23
MARK ANDREW MELLOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-23
2010-03-30
2006-06-21
2007-10-15
CONVERSANT DATA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-15
2010-03-30
INNOVATION CONVERSANT DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-21
2007-10-15
EMILII PLATER, 28, WARSZAWA, 00-688, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie