KRS 0000254193
NIP5252358850
REGON14050160100000
NazwaNEW CENTURY ARTS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNEW CENTURY ARTS
Data rejestracji 31 mar 2006 (18 lat temu) 31 mar 2006
Data usunięcia 05 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CIASNA, 6, WARSZAWA, 00-232, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4700000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4700000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4700000
Dane podatkowe
NIP 5252358850
data rejestracji 01 kwi 2006
status Czynny
90114010100000508076001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
14114010100000508076001011
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
36114010100000508076001003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
63114010100000508076001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAEWA ORŁOWSKA JAKUBAS
Beneficjent
KATARZYNA MARIA KOZIŃSKA
zgłaszający - prokurent
ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS
Beneficjent
KATARZYNA MARIA KOZIŃSKA
Prokurent
2013-03-05
2017-10-05
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH ARTUR PAŁYS
Członek Organu Nadzoru
2006-03-31
2017-10-05
ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS
Członek Organu Nadzoru
2006-03-31
2017-10-05
EWA TERESA ORŁOWSKA JAKUBAS
Członek Organu Nadzoru
2006-03-31
2013-03-05
AGNIESZKA PYSZCZEK
Członek Organu Nadzoru
2013-03-05
2017-10-05
EWA ORŁOWSKA JAKUBAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MULTICO SP. Z O.O. KTÓRA POSIADA 44% W PODMIOCIE ORAZ MULTICO SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ENERGOPOL-TRADE S.A. KTÓRA POSIADA 13% W PODMIOCIE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PAWEŁ OSUCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-31
2013-03-05
EWA ORŁOWSKA JAKUBAS
PREZES ZARZĄDU
2013-03-05
2017-10-05
2006-03-31
2006-10-06
"MOVIE ROOM" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie