KRS 0000020404
NIP9460013641
REGON43059425100000
NazwaMULTIDRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMULTIDRUK
Data rejestracji 19 cze 2001 (23 lata temu) 19 cze 2001
Data usunięcia 13 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UNICKA, 4, LUBLIN, 20-950, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500700,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2135700,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5007
Dane podatkowe
NIP 9460013641
data rejestracji 21 gru 1995
status Czynny
03116022020000000350928126
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
93116022020000000060175990
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZBIGNIEW MAREK JAKUBAS
Beneficjent
AGNIESZKA IRENA JUŚCIŃSKA
reprezentant
AGNIESZKA IRENA JUŚCIŃSKA
Prokurent
2014-11-19
2018-12-13
PROKURA SAMOISTNA
WIESŁAWA RAKOCZY
Prokurent
2008-02-11
2018-07-13
PROKURA SAMOISTNA
ADAM JAN ŚWIETLICKI VEL WĘGOREK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2018-12-13
JERZY JAKUB KINGSTON
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2009-07-10
ZENOBIA ELŻBIETA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2009-07-10
ZDZISŁAWA MARIA KARWASZ DUJKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-27
2018-12-13
DARIUSZ JAN PELAK
Członek Organu Nadzoru
2009-07-10
2018-12-13
GRZEGORZ BANASZEK
Członek Organu Nadzoru
2015-04-14
2017-12-05
MIROSŁAW KARANDYS
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2003-05-27
JOLANTA HALINA JANCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-19
2009-07-10
ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS
Beneficjent
STUPROCENTOWY AKCJONARIUSZ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE CZŁONKOWIE ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 3. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ MAJATKOWYCH O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 50 % (PIĘĆDZIESIĄT PROCENT) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGA UPRZEDNIEJ UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ.
STANISŁAW KOZIOŁ
PREZES
2001-06-19
2005-06-09
RYSZARD MICHAŁ TROJANOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2001-06-19
2008-02-11
ANDRZEJ JACEK JASIŃSKI
PREZES
2005-06-09
2018-12-13
2001-06-19
2005-06-09
"MULTIDRUK" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie