KRS 0000035107
REGON01210272500000
NazwaZAKŁADY GRAFICZNE "TAMKA" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaZAKŁADY GRAFICZNE "TAMKA"
Data rejestracji 11 wrz 2001 (23 lata temu) 11 wrz 2001
Data usunięcia 10 sie 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TAMKA, 3, WARSZAWA, 00-349, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 534600,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1800000,00 PLN
Wartość nominalna akcji3,96 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji135000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2123Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELUGRZEGORZ BANASZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2002-01-10
GRAŻYNA MARIA ŚWIĘS
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2002-01-10
ZDZISŁAW JÓZEF KUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2002-01-10
ZBIGNIEW FRANCISZEK RODAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2002-01-10
JACEK KRZYSZTOF FRĄCZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-11
2002-03-27
EWA DANUTA SZARATA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2002-11-06
BOGNA ZOFIA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2002-11-06
KATARZYNA MARIA KRAUSS
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2002-03-27
KONRAD SZYMON KOWALCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2002-03-27
MARCIN RANUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2003-04-30
BOGDAN DOBKOWSKI
Powiernik
2003-04-30
2004-08-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
ALEKSY JÓZEF BANASIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-11
2002-03-27
ZBIGNIEW JÓZEF STAŚCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-22
2002-11-06
STANISŁAW TADEUSZ SITNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-06
2003-04-30
MARIUSZ ANDRZEJ HINZ
PREZES ZARZĄDU
2002-03-27
2002-07-19
MAREK OLEKSIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-22
2003-04-30
MARIUSZ ZDZISŁAW KOWALSKI
PREZES
2002-07-19
2003-04-30
2001-09-11
2003-04-30
ZAKŁADY GRAFICZNE "TAMKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie