KRS 0000049068
NIP5660004811
REGON13000225400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNE "GRYF" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNE "GRYF"
Data rejestracji 01 paź 2001 (23 lata temu) 01 paź 2001
Data usunięcia 04 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MONIUSZKI, 17, CIECHANÓW, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 58700,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 58700,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji587
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #5540Z BARYBENEDYKT WARDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2002-01-10
ZBIGNIEW LESZEK CHOJNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2004-07-05
EWA KOSTRUBAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2007-08-08
GRZEGORZ KRYSTEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2004-07-05
GRAŻYNA KURZĄTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-05
2009-05-08
BOŻENNA WIESŁAWA MILEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2004-07-05
TADEUSZ OLCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2016-02-04
MIROSŁAW ANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2010-10-29
BRONISŁAW STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2002-01-10
WOJCIECH ADAMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2002-01-10
JACEK GRZEGORZ ZAKRZEWSKI
Likwidator
2011-01-18
2011-04-19
ROMAN TADEUSZ NIESIOBĘDZKI
Likwidator
2011-01-18
2016-02-04
MIROSŁAW PRZYBYŁEK
Likwidator
2011-04-19
2011-10-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ZBIGNIEW JÓZEF STAŚCZAK
DYREKTOR
2001-10-01
2002-01-10
GRAŻYNA KURZĄTKOWSKA
ZASTĘPCA DYREKTORA D/S HANDLOWYCH
2001-10-01
2002-01-10
GRAŻYNA KURZĄTKOWSKA
DYREKTOR
2002-01-10
2002-08-14
MARZENA BOGAJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-01
2002-01-10
MARZENA BOGAJCZYK
ZASTĘPCA DYREKTORA
2002-01-10
2002-08-14
HANNA RENATA BALCEROWICZ
DYREKTOR
2002-08-14
2008-04-28
ROMAN PAWEŁ PRZYBYSZ
ZASTĘPCA DYREKTORA
2002-08-14
2008-07-08
JACEK GRZEGORZ ZAKRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR ZARZĄDU
2008-04-28
2011-01-18
ROMAN TADEUSZ NIESIOBĘDZKI
CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDU
2010-02-04
2011-01-18
2001-10-01
2011-01-18
PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNE "GRYF" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-10-01
2011-12-27
SIENKIEWICZA, 51, CIECHANÓW, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie