KRS 0000033553
REGON01651974100000
Nazwa"BKW FINANSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBKW FINANSE
Data rejestracji 10 sie 2001 (23 lata temu) 10 sie 2001
Data usunięcia 06 wrz 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PORY, 80, WARSZAWA, 02-757, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEPAWEŁ JERZY PIEŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-10
2002-01-23
GRZEGORZ SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2002-04-12
MACIEJ JANIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2002-04-12
JOLANTA LASOTA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2003-04-01
PAULINA ANNA SADOWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2003-04-01
ANITA ZALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2004-09-06
JÓZEF ZGODA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2003-04-01
JACEK WAŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-10
2002-01-23
JACEK TOMASZ KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-10
2002-01-23
MAREK JAN ZARZĄDZKI
Członek Organu Nadzoru
2003-04-01
2004-09-06
Wspólnik
2001-08-10
2004-09-06
1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,- ZŁ
01243729400000
JAROSŁAW CIUK
Likwidator
2003-11-28
2004-09-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
GRZEGORZ BANASZEK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-10
2002-01-23
PIOTR JERZY STAROŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-10
2002-01-23
ROBERT PIOTR LEGIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2003-04-01
PAWEŁ ŻAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-23
2003-11-28
RAFAŁ JAN BADURSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-01
2003-11-28
2001-08-10
2003-11-28
"BKW FINANSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-10
2002-07-24
TOPIEL, 21, WARSZAWA, 00-342, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie