KRS 0000050569
REGON01243729400000
NazwaGRUPA INWESTYCYJNA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA INWESTYCYJNA CENTRUM
Data rejestracji 09 paź 2001 (23 lata temu) 09 paź 2001
Data usunięcia 19 lip 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PORY, 80, WARSZAWA, 02-757, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANAWspólnik
2001-10-09
2005-07-19
20.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.050,- ZŁOTYCH
01000134500000
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-10-09
2005-07-19
3999 UDZIAŁÓW PO 50 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199950 PLN
010572705
WOJCIECH ZAWADZIŃSKI
Prokurent
2001-10-09
2001-11-29
PROKURA ŁĄCZNA
RYSZARD ANDRZEJ STRZYŻEWICZ
Likwidator
2003-09-01
2004-03-17
ŁUKASZ KULISIEWICZ
Likwidator
2004-03-17
2005-07-19
JAROSŁAW CIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-09
2005-07-19
JAKUB BENTKE
Członek Organu Nadzoru
2001-10-09
2003-09-01
ARTUR SUCHOCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-09
2005-07-19
ROBERT BORSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2005-07-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ROBERT LEGIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-09
2002-12-19
RYSZARD ANDRZEJ STRZYŻEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-12-19
2003-09-01
2001-10-09
2003-09-01
GRUPA INWESTYCYJNA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-09
2002-10-10
KUBICKIEGO, 19, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie