KRS 0000147625
NIP5840301321
REGON19055827500000
NazwaCENTRUM EDUKACJI MENADŻERSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM EDUKACJI MENADŻERSKIEJ
Data rejestracji 11 lut 2003 (22 lata temu) 11 lut 2003
Data usunięcia 10 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANTONIEGO ABRAHAMA, 47, GDYNIA, 81-336, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIAWspólnik
2003-02-11
2009-11-27
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500 PLN
19055842400000
KRZYSZTOF BALCERZAK
Wspólnik
2009-11-27
2020-02-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
WOJCIECH TADEUSZ RYBOWSKI
Wspólnik
2009-11-27
2016-11-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
KRZYSZTOF BALCERZAK
Likwidator
2019-04-04
2020-02-10
JERZY PIOTR GWIZDAŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2015-04-22
RYSZARD ANDRZEJ STRZYŻEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2006-08-18
ZYGMUNT JAKUB KRASUCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2013-10-03
JAN FELICJAN KULIGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2015-04-22
PAWEŁ ŚLIWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2005-12-14
IRENA KATARZYNA MUSZKIEWICZ HEROK
Członek Organu Nadzoru
2005-12-14
2015-04-22
HENRYK WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2013-10-03
2015-04-22
RYSZARD STRZYŻEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-10-03
2015-04-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH TADEUSZ RYBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-11
2016-07-08
KRZYSZTOF BALCERZAK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-02-11
2016-11-03
KRZYSZTOF BALCERZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-11-03
2019-04-04
JERZY MARIAN MŁYNARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-11
2005-12-14
MACIEJ ADAM RYDEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-11
2005-12-14
2003-02-11
2010-11-19
CENTRUM EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-19
2016-11-03
GFKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-11-03
2019-04-04
CENTRUM EDUKACJI MENADŻERSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-11
2012-08-08
POMORSKA, 68, GDAŃSK, 80-343, GDAŃSK, POLSKA
2012-08-08
2016-11-03
ALEJA GRUNWALDZKA, 472, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie