KRS 0000102964
NIP5860005034
REGON00121907700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY "DORADCA"
Krótka nazwaPRACY "DORADCA"
Data rejestracji 27 mar 2002 (22 lata temu) 27 mar 2002
Data usunięcia 15 cze 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WOLNOŚCI, 20, GDYNIA, 81-327, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5860005034
data rejestracji 31 gru 1998
status Czynny
34102010680000110204163622
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
45249000050000460066599913
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
51249000050000460058100956
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
62249000050000460015255858
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
72249000050000453084625078
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
74124035101111000043182909
PEKAO II Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA
83249000050000460023385244
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
90124035101111000043182912
PEKAO II Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA
31102010680000170203906138
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
86102010680000130203906120
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEANDRZEJ STOLARCZUK
reprezentant
BOGUSŁAW BRZUCHALSKI
reprezentant
BOGUSŁAW BRZUCHALSKI
Beneficjent
JAN ANDRZEJ MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2012-06-15
JAN FELICJAN KULIGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2012-06-15
WOJCIECH LUDWIK KOLAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2008-04-29
BARBARA ADAMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-07-26
2012-06-15
EWA PIWOWAR
Członek Organu Nadzoru
2005-07-26
2008-04-29
BOGUSŁAW BRZUCHALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
BOGUSŁAW BRZUCHALSKI
PREZES
2002-03-27
2012-06-15
BARBARA ADAMOWICZ
ZASTĘPCA PREZESA
2002-03-27
2005-02-09
ANDRZEJ STOLARCZUK
ZASTĘPCA PREZESA
2002-03-27
2012-06-15
KRZYSZTOF RAFAŁ RYNKOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2005-02-09
2012-06-15
2002-03-27
2011-10-11
SPÓŁDZIELNIA DORADCA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie