KRS 0000029791
NIP7781007778
REGON63053187600000
NazwaFUNDACJA KADRY DLA WIELKOPOLSKI
Krótka nazwaKADRY DLA WIELKOPOLSKI
Data rejestracji 06 sie 2001 (23 lata temu) 06 sie 2001
Data usunięcia 17 mar 2017 17 mar 2017
Forma prawnaFUNDACJA
Adres POWSTAŃCÓW WLKP., 16, POZNAŃ, 61-895, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7940Z ŚWIADCZENIE INNYCH USŁUG NA ZLECENIE PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI PUBLICZNYCHKRZYSZTOF JULIUSZ SZUMA
Likwidator
2016-08-04
2017-03-17
WITOLD JÓZEF JUREK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2008-11-21
EWA KRZYŻANOWSKA WALASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2008-02-29
KRZYSZTOF SZMAJS
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2008-02-29
WALDEMAR JAROSŁAW SZWARCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2015-09-30
KRZYSZTOF ZBIGNIEW JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2017-03-17
HENRYK MRUK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2017-03-17
JERZY SCHROEDER
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2017-03-17
BOHDAN JAN GRUCHMAN
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2017-03-17
EMIL PANEK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2017-03-17
IRENA KATARZYNA MUSZKIEWICZ HEROK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-06
2017-03-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA I PODPISUJE ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU FUNDACJI I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
KRZYSZTOF FONFARA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-06
2016-08-04
BOGNA PILARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2016-08-04
MAREK RATAJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2009-09-30
PIOTR WROŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2009-09-30
ELŻBIETA DANECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-06
2016-08-04
2001-08-06
2017-03-17
FUNDACJA
2001-08-06
2017-03-17
FUNDACJA KADRY DLA WIELKOPOLSKI
2001-08-06
2017-03-17
POWSTAŃCÓW WLKP., 16, POZNAŃ, 61-895, POZNAŃ, POLSKA
2016-06-07
2017-03-17
7022Z - DORADZTWO EKONOMICZNE, ORGANIZACYJNE I PRAWNE
2016-06-07
2017-03-17
5819Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2016-06-07
2017-03-17
8299Z - DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWO - INFORMACYJNA
2016-06-07
2017-03-17
7940Z - ŚWIADCZENIE INNYCH USŁUG NA ZLECENIE PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie