KRS 0000003786
NIP1180011401
REGON01021684400000
NazwaKRYNICA ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKRYNICA ZDRÓJ
Data rejestracji 26 mar 2001 (23 lata temu) 26 mar 2001
Data usunięcia 07 mar 2014 07 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEŚNIANKA, 141 A, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6159000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIZBIGNIEW MAREK JAKUBAS
Wspólnik
2001-03-26
2002-07-09
1.500 UDZIAŁÓW (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) PO 200 ZŁ KAŻDY - RAZEM O WARTOŚCI 300.000 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY)
MIECZYSŁAW WINCENTY BIZOŃ
Wspólnik
2002-07-09
2014-03-07
1500 (TYSIĄC PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.106.00 (CZTERY TYSIĄCE STO SZEŚĆ) ZŁOTYCH KAŻDY I ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.159.000,00 (SZEŚĆ MILIONÓW STO PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
EWA POTOCZEK
Powiernik
2009-01-15
2014-03-07
HENRYK MRUK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-09
2004-07-02
BARTOSZ PAWEŁ NAFALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-09
2004-07-02
ROBERT TOMASZ KRASOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-09
2004-07-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
Sposób reprezentacjiA) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE DANY CZŁONEK ZARZĄDU; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-26
2002-07-09
ANDRZEJ TRUDNOS
PREZES ZARZĄDU
2002-07-09
2004-09-13
ANDRZEJ TRUDNOS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-13
2006-01-11
JERZY ZBIGNIEW NOWOTARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-02
2005-11-15
MIECZYSŁAW WINCENTY BIZOŃ
PREZES ZARZĄDU
2004-09-13
2014-03-07
BARTOSZ PAWEŁ NAFALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-01-11
2006-07-27
2001-03-26
2001-07-17
CIASNA, 6, WARSZAWA, 00-232, WARSZAWA, POLSKA
2001-07-17
2002-11-25
WIEJSKA, 2, KRYNICA, 33-383, KRYNICA, POLSKA
2002-11-25
2003-03-26
WIEJSKA, 2, KRYNICA - ZDRÓJ, 33-380, KRYNICA - ZDRÓJ, POLSKA
2003-03-26
2008-10-24
NIMASÓW, 8, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie