KRS 0000039913
NIP5260208160
REGON01210484200000
Nazwa"ENERGOPOL-WARSZAWA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaENERGOPOL-WARSZAWA
Data rejestracji 30 sie 2001 (23 lata temu) 30 sie 2001
Data usunięcia 13 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 53, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1410100,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1410100,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji14101
Dane podatkowe
NIP 5260208160
data rejestracji 22 mar 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #5510 USŁGI HOTELARSKIE I PODOBNE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHZBIGNIEW MAREK JAKUBAS
Beneficjent
EWA KRAKOWIAK
Prokurent
2001-08-30
2003-12-30
ŁĄCZNIE Z INNĄ OSOBĄ
ZBIGNIEW MIKITIUK
Prokurent
2001-08-30
2003-12-30
ŁĄCZNIE Z INNĄ OSOBĄ
EWA MAŁGORZATA SZYMCZAK
Prokurent
2013-05-07
2018-10-11
SAMOISTNA
EWA KOZŁOWSKA
Prokurent
2019-12-03
2021-08-13
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM
MARIAN WNUK
Prokurent
2003-12-30
2004-11-16
ŁĄCZNA
AGNIESZKA PYSZCZEK
Prokurent
2019-12-03
2021-08-13
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM
WOJCIECH CZAJKO
Prokurent
2001-08-30
2003-03-26
ŁĄCZNIE Z INNĄ OSOBĄ
JOLANTA EWA TARASIŃSKA
Prokurent
2003-12-30
2004-11-16
ŁĄCZNA
JACEK KRZYSZTOF TAŹBIREK
Prokurent
2004-11-16
2006-07-20
SAMOISTNA
JANUSZ WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2001-11-23
JACEK DZIUNIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2001-11-23
LESZEK GNIAZDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2004-11-16
WŁODZIMIERZ ZAŁAPICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2001-11-23
TADEUSZ HOFMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2002-12-11
WŁADYSŁAW ŚNIEŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-30
2001-11-23
MARIANNA BRUST
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-12-18
ANDRZEJ GURAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-11
2003-03-26
PIOTR SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-26
2003-08-01
BARBARA SISSONS
Członek Organu Nadzoru
2005-02-21
2009-08-26
ZBIGNIEW MAREK JAKUBAS
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKLADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
WACŁAW ACHLER
PREZES ZARZĄDU
2001-08-30
2003-10-09
STEFAN GEROŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-23
2003-03-26
ANDRZEJ WALOCH
PREZES ZARZĄDU
2004-05-13
2005-02-21
GRZEGORZ JAN MROCZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-11-16
2005-02-21
GRZEGORZ JAN MROCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-21
2005-11-17
ADAM JAN ŚWIETLICKI VEL WĘGOREK
PREZES ZARZĄDU
2005-11-17
2020-03-05
KATARZYNA MARIA KOZIŃSKA
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES 3 MIESIĘCY DO DNIA 01.04.2020 R.
2020-03-05
2020-06-19
KATARZYNA MARIA KOZIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2020-06-19
2021-08-13
JÓZEF PAWEŁ HOŁOWNIA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-09
2003-12-18
MARIANNA ALINA BRUST
PREZES ZARZĄDU
2003-12-18
2004-05-13
2001-08-30
2003-12-30
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 53, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
2003-12-30
2005-04-11
NOWOGRODZKA, 21, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie