KRS 0000006207
REGON43002226000000
NazwaBIS-MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIS-MEDIA
Data rejestracji 04 kwi 2001 (23 lata temu) 04 kwi 2001
Data usunięcia 07 kwi 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZERSKA, 8, WARSZAWA, 00-732, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000482,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #7440Z REKLAMA #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄMULTICO-PRESS SP. Z O.O.
Wspólnik
2001-04-04
2001-06-04
1233 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 707 742 ZŁ
012915635
MULTICO - PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-06-04
2007-12-18
889 UDZIAŁÓW PO 574 ZŁOTE KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 510.286,00 ZŁ
012915635
Wspólnik
2002-03-04
2007-12-24
1 743 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.482,00 ZŁ
01155948600000
Wspólnik
2007-12-24
2008-04-07
1 743 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.482,00 ZŁ
01226817600000
BARTOSZ WOJCIECH HOJKA
Prokurent
2005-08-10
2008-04-07
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ANDRZEJ PIOTR ADAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-23
2008-04-07
KRZYSZTOF JAN KOPYCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - V-CE PREZES
2001-09-13
2002-03-04
ANNA TERESA SOBIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-10
2005-10-25
WITOLD MAREK MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2001-04-04
2001-05-11
ADAM JAN ŚWIETLICKI VEL WĘGOREK
PREZES ZARZĄDU
2001-05-11
2002-03-04
KRZYSZTOF JAN KOPYCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-04
2002-12-16
KATARZYNA BEATA MOJDUSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-04
2002-12-16
SYLWIA KATARZYNA KŁYCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-16
2004-07-14
EWA RENATA TUTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-16
2004-07-14
BARTOSZ WOJCIECH HOJKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-16
2004-07-14
2001-04-04
2007-08-24
AL.RACŁAWICKIE, 2A, LUBLIN, 20-028, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie