KRS 0000005051
REGON05199061000000
Nazwa"BIAZET EI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIAZET EI
Data rejestracji 28 mar 2001 (23 lata temu) 28 mar 2001
Data usunięcia 09 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 38, BIAŁYSTOK, 15 - 113, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 850000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #45 BUDOWNICTWO #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #DD PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓWWspólnik
2001-03-28
2006-11-09
1.700 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850.000 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
05028790700000
ANDRZEJ MOŃKO
Prokurent
2005-05-18
2006-11-09
SAMOISTNA
DARIUSZ ROMOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-28
2004-03-10
JANUSZ GĄSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2006-11-09
PIOTR ANDRZEJ SOSNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-17
2006-02-14
HANNA MOŻEJKO
Członek Organu Nadzoru
2005-06-17
2006-04-25
MICHAŁ GISZTOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-04-25
2006-11-09
ZBIGNIEW JÓZEF KOPCIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-14
2006-11-09
BOGUSŁAW JACEK ZAWADZKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-28
2002-04-22
LESZEK KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-28
2002-04-22
WIKTOR MAREK SIERGIEJ
Członek Organu Nadzoru
2001-03-28
2005-06-17
MAREK JÓZEF SZTABA
Członek Organu Nadzoru
2001-03-28
2003-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
JACEK WŁADYSŁAW OLEJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-03-28
2005-05-18
LESZEK OTAPOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-28
2002-11-19
LESZEK OTAPOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-19
2006-04-25
WIKTOR MAREK SIERGIEJ
PREZES ZARZĄDU
2005-06-17
2006-11-09
2001-03-28
2003-01-24
BIAZET EI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie