KRS 0000139805
REGON01526884000000
Nazwa"VIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIS
Data rejestracji 02 gru 2002 (22 lata temu) 02 gru 2002
Data usunięcia 05 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KASPRZAKA, 29/31, WARSZAWA, 01-234, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12742000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #2862 PRODUKCJA NARZĘDZI #2940 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3320 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440 REKLAMAPAWEŁ DOMINIK ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-24
2008-10-24
JACEK TOMASZ TUCHARZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-10
2005-10-27
ZBIGNIEW MARIAN BŁASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-01-25
2005-10-27
JERZY KRZYSZTOF KOTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-27
2009-03-10
KAZIMIERZ STANISŁAW KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2005-10-27
2008-05-29
DOMINIKA SŁOMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-29
2011-10-05
STANISŁAW PEREK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-02
2003-10-17
AGATA ANNA ŁUKASIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-17
2004-08-10
JAROSŁAW CIUK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-24
2005-01-25
JACEK TOMASZ TUCHARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-02
2004-05-24
ANNA BOŻENA ZALESKA
Prokurent
2004-05-24
2009-03-10
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MARCIN WIKTOR DOBIESZEWSKI
Prokurent
2004-05-24
2008-05-29
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ANDRZEJ KOWALSKI
Prokurent
2009-03-10
2010-06-18
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MIROSŁAW PRYCIŃSKI
Prokurent
2009-03-10
2010-06-18
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Wspólnik
2002-12-02
2008-11-28
25.484 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.742.000 (DWANAŚCIE MILIONÓW SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
01183669000000
Wspólnik
2008-11-28
2011-10-05
25.484 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.742.000 PLN
14151668000000
PIOTR GŁODEK
Powiernik
2010-06-18
2011-07-21
KRZYSZTOF OLCZYK
Kurator
2010-03-08
2011-10-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN OKNIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-04
2011-10-05
KRZYSZTOF ZENON REWERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-02
2007-10-04
ANDRZEJ JÓZEF ZACNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-02
2003-10-17
STANISŁAW PEREK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-17
2004-05-24
2002-12-02
2010-06-18
"VIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-06-18
2011-07-21
"VIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2002-12-02
2003-11-04
MARCINA KASPRZAKA, 29/31, WARSZAWA, 01-234, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie