KRS 0000090190
NIP5832777894
REGON19264364800000
Nazwa"NOWE OGRODY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOWE OGRODY
Data rejestracji 13 lut 2002 (23 lata temu) 13 lut 2002
Data usunięcia 12 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKOPOWA, 56, WARSZAWA, 01-042, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 35121979,52 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEMAŁGORZATA KOSIŃSKA
Prokurent
2007-09-07
2011-03-31
PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA: ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
REMIGIUSZ DARIUSZ ANTCZAK
Prokurent
2007-01-10
2007-09-07
PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA: ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
Wspólnik
2002-02-13
2006-10-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
47143089100000
POLISH INVESTMENTS REAL ESTATE HOLDING B.V.
Wspólnik
2006-10-30
2016-05-12
18.518 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.121.979.52 ZŁOTYCH
PIOTR GŁODEK
Powiernik
2012-03-05
2016-03-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
RYSZARD EUGENIUSZ DANIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-13
2006-12-27
RYSZARD EUGENIUSZ DANIELEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-27
2011-02-23
JACEK TOMASZ PODGÓRSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-13
2003-05-09
SALVATORE RUOPPOLO
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2006-05-18
2006-10-30
RICCARDO DALLOLIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-30
2008-04-23
DANIEL HERBERT FELSENTHAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-30
2006-12-27
RICHARD MULLY
PREZES ZARZĄDU
2006-12-27
2009-02-05
ROLAND SCHMIDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-23
2008-08-19
RICCARDO DALLOLIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-19
2009-02-05
STEVEN DAVIS
PREZES ZARZĄDU
2011-01-11
2016-05-12
2002-02-13
2012-03-05
"NOWE OGRODY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-05
2016-03-23
"NOWE OGRODY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2002-02-13
2006-02-24
NA PIASKACH, 10, GDAŃSK, 80-846, GDAŃSK, POLSKA
2006-02-24
2006-03-24
SZAFARNIA, 6, GDAŃSK, 8-755, GDAŃSK, POLSKA
2006-03-24
2006-08-17
SZAFARNIA, 6, GDAŃSK, 80-755, GDAŃSK, POLSKA
2006-08-17
2008-09-10
LESZNO, 14, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie