KRS 0000235536
NIP1181789574
REGON14015010700000
NazwaRELCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRELCO
Data rejestracji 03 cze 2005 (19 lat temu) 03 cze 2005
Data usunięcia 30 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKOPOWA, 56, WARSZAWA, 01-042, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55871800,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2005-06-03
2005-08-18
1117436 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55 871 800 ZŁ
01156589000000
LUCCHINI S.P.A.
Wspólnik
2005-08-18
2008-10-08
1.117.436 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.871.800 ZŁ
POLISH INVESTMENTS REAL ESTATE HOLDING II B.V.
Wspólnik
2008-10-08
2010-09-30
949.821 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.491.050,00 ZŁ
LUSIGEST S.P.A.
Wspólnik
2008-10-08
2010-09-30
167.615 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.380.750,00 ZŁ
ELŻBIETA STOKŁOSA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-02
2008-02-28
IGOR MOLIBOG
Członek Organu Nadzoru
2005-09-02
2008-10-08
CHRISTIAN GUY GAUNT
Członek Organu Nadzoru
2008-02-28
2008-10-08
RENZO FILIPPO RICCARDO QUAGLIANA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-08
2009-08-25
FRANCESCO APOLLONIO
Członek Organu Nadzoru
2008-10-08
2009-08-25
ROLAND SCHMIDT
Członek Organu Nadzoru
2008-10-08
2009-08-25
ROMAN EUGENIUSZ NOJSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-03
2005-09-02
JERZY WALDEMAR PIONTEK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-03
2005-09-02
JÓZEF GŁOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-03
2005-09-02
SEVERO BOCCHIO
Członek Organu Nadzoru
2005-09-02
2008-10-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK KAZIMIERZ KURZĄTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-06-03
2005-09-02
WŁODZIMIERZ ZAHUTA
PREZES ZARZĄDU
2005-09-02
2008-10-08
FRANCESCO APOLLONIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-02
2008-10-08
SALVATORE RUOPPOLO
PREZES ZARZĄDU
2008-10-08
2008-12-01
RICCARDO DALLOLIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-08
2009-02-10
RYSZARD DANIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-12-01
2010-09-30
MAGDALENA KOZŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-10
2010-09-30
FRANCESCO APOLLONIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-25
2010-09-30
2005-06-03
2005-09-02
"NEWCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-03
2005-09-02
ZGRUPOWANIE ŻMIJA, 19 A, WARSZAWA, 01-875, WARSZAWA, POLSKA
2005-09-02
2009-02-10
KASPROWICZA, 132, WARSZAWA, 01-949, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie