KRS 0000069321
NIP5760002823
REGON00276477600000
NazwaSMRC AUTOMOTIVE INTERIORS PRODUCTS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSMRC AUTOMOTIVE INTERIORS PRODUCTS POLAND
Data rejestracji 06 gru 2001 (23 lata temu) 06 gru 2001
Data usunięcia 23 mar 2021 23 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. 27 GRUDNIA, 3, POZNAŃ, 61-737, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 73718594,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 73718594,00 PLN
Wartość nominalna akcji3,80 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji19399630
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMICHRISTIAN GUY GAUNT
Beneficjent
CHRISTIAN GUY GAUNT
reprezentant
ALFREDA MIELCZAREK
Prokurent
2001-12-06
2002-04-03
PROKURA ŁĄCZNA
MARIA GADOMSKA
Prokurent
2001-12-06
2002-04-03
PROKURA ŁĄCZNA
JOLANTA LANGNER
Prokurent
2002-04-03
2002-09-23
ŁĄCZNA
AGNIESZKA MARZENA KOLCZAREK BRYŚ
Prokurent
2002-04-03
2004-07-16
ŁĄCZNA
MARIOLA IWONA TASARZ
Prokurent
2002-11-05
2004-07-16
ŁĄCZNA Z CZŁONKAMI ZARZĄDU
AGNIESZKA MARZENA KOLCZAREK BRYŚ
Prokurent
2004-07-28
2004-09-01
ŁĄCZNA
MARIOLA IWONA TASARZ
Prokurent
2004-07-28
2004-09-01
ŁĄCZNA Z CZŁONKAMI ZARZĄDU
THOMAS ANDREW BURKE
Członek Organu Nadzoru
2002-04-03
2003-12-29
STACY LYN FOX
Członek Organu Nadzoru
2002-04-03
2005-09-27
CLIFFORD RANDOLPH PETERSON
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2005-01-27
KARL FRIEDRI KRAUSE
Członek Organu Nadzoru
2003-12-29
2008-06-06
GLENDA MINOR
Członek Organu Nadzoru
2005-01-27
2010-07-06
JOHN DONOFRIO
Członek Organu Nadzoru
2005-09-27
2008-06-06
PIERRE EUGENE BOULET
Członek Organu Nadzoru
2008-06-06
2012-09-05
MARC CYRIL MILWARD
Członek Organu Nadzoru
2008-06-06
2015-05-14
FRANÇOIS SORDET
Członek Organu Nadzoru
2010-07-06
2012-09-05
MICHAEL BOOTH
Członek Organu Nadzoru
2012-09-05
2013-03-15
CHRISTIAN GUY GAUNT
Likwidator
2019-08-30
2021-03-23
CHRISTIAN GUY GAUNT
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE - LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
DENNIS RADOJCICH
PREZES
2001-12-06
2004-03-12
JANE STECHLY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2002-04-03
WILLIAM KURINIJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2002-04-03
LECH JAN SIWIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2004-07-16
JÓZEF KAZIMIERZ SMOLNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2004-07-16
JOLANTA LANGNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2002-04-03
WALDEMAR DROŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2004-07-16
ANNA KRYSTYNA BARROW
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-03
2004-05-21
MARIA GADOMSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-03
2004-07-16
JOLANTA LANGNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-23
2004-07-16
2001-12-06
2015-03-19
VISTEON POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
2015-03-19
2018-12-17
REYDEL AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
2018-12-17
2019-08-30
SMRC AUTOMOTIVE INTERIORS PRODUCTS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-06
2007-09-14
KALISKA, 72, PRASZKA, 46-320, PRASZKA, POLSKA
2007-09-14
2015-10-26
RABOWICKA, 10, SWARZĘDZ, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie