KRS 0000185789
NIP5213270430
REGON01562202300000
NazwaBPH PBK ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBPH PBK ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI
Data rejestracji 05 sty 2004 (21 lat temu) 05 sty 2004
Data usunięcia 12 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. INFLANCKA, 4C, WARSZAWA, 00-189, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20343000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIACHRISTIAN GUY GAUNT
Beneficjent
CHRISTIAN GUY GAUNT
reprezentant
CHRISTIAN GUY GAUNT
Likwidator
2019-10-21
2020-08-12
ROBERT KRZYSZTOF KUBASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-05
2007-12-20
SŁAWOMIR TOMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-05
2007-06-12
ROBERT PIOTR RAJCZAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-05
2007-12-20
MARIUSZ JAN GRUCA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-27
2008-01-15
MIROSŁAW BONIECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-20
2010-08-16
GRAŻYNA STANISŁAWA SADOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-20
2009-02-09
DAMIAN MIECZYSŁAW RAGAN
Członek Organu Nadzoru
2007-12-20
2009-02-09
ERIC ANLIKER
Członek Organu Nadzoru
2016-12-19
2018-08-03
GRZEGORZ PRZEMYSŁAW JURCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-12-19
2018-08-03
MONIKA GODZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-12-19
2020-01-09
Wspólnik
2004-01-05
2020-08-12
20.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.200.000 ZŁOTYCH
35053562600000
GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION
Wspólnik
2015-10-07
2015-12-30
20.286 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.143.000,00 ZŁ
GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2015-12-30
2020-08-12
20.286 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.143.000,- ZŁOTYCH
CHRISTIAN GUY GAUNT
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - LIKWIDATOR SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ALBO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR MIKOŁAJ BARTUZI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-30
2015-12-30
1972-02-26
ADAM SOSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-24
2017-05-17
PIOTR RAPIŃCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-24
2016-04-11
ANDRZEJ ROBERT KRĘGIELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-05
2019-10-21
SŁAWOMIR JAN MIRKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-02
2013-09-30
2004-01-05
2019-10-21
BPH PBK ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-05
2004-11-16
WROTKOWA, 14, WARSZAWA, 02-553, WARSZAWA, POLSKA
2004-11-16
2008-12-08
MARYNARSKA, 10, WARSZAWA, 00-976, WARSZAWA, POLSKA
2008-12-08
2016-12-19
TOWAROWA, 25A, WARSZAWA, 00-958, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie