KRS 0000031794
NIP1230004060
REGON01077931700000
NazwaZAKŁADY ELEKTRONOWE "LAMINA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZAKŁADY ELEKTRONOWE "LAMINA"
Data rejestracji 30 lip 2001 (23 lata temu) 30 lip 2001
Data usunięcia 31 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PUŁAWSKA, 34, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10530000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 10530000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1053000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (45)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAJERZY KORNBERG
Prokurent
2008-08-01
2009-12-16
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ WŁADYSŁAW KONRAD
Prokurent
2008-12-22
2009-08-14
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
VIOLETTA JADWIGA KOŁODZIEJEK
Prokurent
2009-08-14
2012-11-07
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY TOMASZ SZYJKO
Prokurent
2007-08-08
2008-06-16
JEDNOOSOBOWA SAMODZIELNA
MACIEJ JERZY JAKUBOWSKI
Prokurent
2009-12-16
2013-06-21
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EDYTA KATARZYNA SIEDLECKI
Prokurent
2013-06-21
2014-01-31
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN JACEK HAJDUGA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-28
2005-07-20
WIESŁAW JAN OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-28
2006-07-13
SŁAWOMIR TOMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-07-20
2006-07-13
MARIUSZ TRZCIAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-13
2008-05-19
AGNIESZKA BARBARA ŁUCZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-19
2011-07-14
ANNA MALEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-05-19
2008-10-30
RAFAŁ SYSKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-01
2013-06-17
MIROSŁAWA MARIA SZWARSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-14
2013-06-17
JOLANTA KUBARA CASADO
Członek Organu Nadzoru
2013-06-17
2014-01-31
DIANA MARIA KUBARA
Członek Organu Nadzoru
2013-06-17
2014-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO.
JANUSZ MARIAN KWIEK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-30
2008-08-01
JERZY TOMASZ SZYJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-30
2007-03-15
BARBARA MARIA ŁUKASIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-30
2008-11-27
ZBIGNIEW ANDRZEJ SITEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-28
2013-09-20
ZBIGNIEW ANDRZEJ SITEK
PREZES ZARZĄDU
2013-09-20
2014-01-31
ANNA MALEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-08-01
2013-06-21
2001-07-30
2014-01-31
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-30
2014-01-31
ZAKŁADY ELEKTRONOWE "LAMINA" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-30
2014-01-31
PUŁAWSKA, 34, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2008-08-01
2014-01-31
2611Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
2008-08-01
2014-01-31
3313Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
2008-08-01
2014-01-31
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2008-08-01
2014-01-31
2561Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2008-08-01
2014-01-31
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2008-08-01
2014-01-31
2651Z - PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
2008-08-01
2014-01-31
2711Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
2008-08-01
2014-01-31
2712Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2008-08-01
2014-01-31
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2008-08-01
2014-01-31
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie