KRS 0000080140
NIP8171708649
REGON69055220000000
NazwaEURO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEURO - ENERGETYKA
Data rejestracji 23 sty 2002 (23 lata temu) 23 sty 2002
Data usunięcia 16 cze 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANECSABA SOÓS
Członek Organu Nadzoru
2012-07-05
2014-01-30
TADEUSZ MIKOŁAJ WODZISŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2006-09-04
PIOTR GROCHALA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2008-04-22
ADAM JAN BALAWENDER
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2008-04-22
STANISŁAW BRONISŁAW SOŁTYS
Członek Organu Nadzoru
2008-07-01
2012-01-16
STANISŁAW BOŁDAK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-29
2014-01-30
BOGUSŁAW KRZYSZTOF URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-29
2014-01-30
TAMÁS SOÓS
Członek Organu Nadzoru
2012-01-16
2012-07-05
TIBOR BARTHA
Członek Organu Nadzoru
2012-01-16
2012-07-05
JACEK PIOTR KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-07-05
2012-10-15
Wspólnik
2002-01-23
2014-03-31
49 UDZIAŁÓW PO 5.000 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 245.000,00 PLN
00674641000000
Wspólnik
2002-01-23
2006-06-08
40 UDZIAŁÓW PO 5.000 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 PLN
83120892900000
Wspólnik
2002-01-23
2014-03-31
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 255.000 ZŁ
69023946500000
Wspólnik
2006-06-08
2008-04-22
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
18001382700000
Wspólnik
2014-03-31
2014-06-16
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00 ZŁ
18086688900000
MAŁGORZATA KOMANIECKA
Prokurent
2008-04-22
2013-01-08
PROKURA ŁĄCZNA
WANDA WŁADYSŁAWA ORZECHOWSKA
Prokurent
2009-03-24
2013-01-08
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE ALBO DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
EUGENIUSZ MARIAN STODOLAK
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2002-01-23
2008-07-01
STANISŁAW DZIAŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-01
2009-03-24
STANISŁAW DZIAŁO
PREZES ZARZĄDU
2009-03-24
2013-02-15
MICHAŁ MĘDRYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-22
2014-06-16
KATARZYNA MAŁGORZATA KOKOSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-22
2013-05-11
MIROSŁAW SEMCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-11
2014-06-16
STANISŁAW WILK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2002-01-23
2009-01-30
2002-01-23
2014-06-16
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-23
2014-06-16
EURO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-23
2014-06-16
WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
2010-02-23
2014-06-16
3313Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
2010-02-23
2014-06-16
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2010-02-23
2014-06-16
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2010-02-23
2014-06-16
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2010-02-23
2014-06-16
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2010-02-23
2014-06-16
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2010-02-23
2014-06-16
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2010-02-23
2014-06-16
4221Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
2010-02-23
2014-06-16
4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2010-02-23
2014-06-16
4299Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie