KRS 0000262795
NIP8172027584
REGON18016051100000
NazwaEC-ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaEC-ENERGETYKA LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 29 sie 2006 (18 lat temu) 29 sie 2006
Data usunięcia 18 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIWspólnik
2006-08-29
2016-10-18
155 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 155.000,00 ZŁ
69023946500000
Wspólnik
2006-08-29
2016-10-18
145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 145.000,00 ZŁ
69055220000000
CSABA SOÓS
Członek Organu Nadzoru
2011-08-22
2016-10-18
BENKE AKOS
Członek Organu Nadzoru
2012-09-25
2013-02-21
GABOR VILHELM
Członek Organu Nadzoru
2012-11-22
2013-02-21
MICHAŁ MĘDRYK
Członek Organu Nadzoru
2013-02-21
2016-10-18
CSABA BALAZS
Członek Organu Nadzoru
2013-02-21
2016-10-18
ANDRZEJ DROZD
Członek Organu Nadzoru
2013-02-21
2016-10-18
STANISŁAW JÓZEF DZIAŁO
Członek Organu Nadzoru
2006-08-29
2013-02-21
STANISŁAW WILK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-29
2011-08-22
BOŻENA BARBARA DZIKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-29
2016-10-18
AKOS KASSAI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-22
2012-09-25
MARIUSZ KWIATKOWSKI
Powiernik
2015-06-23
2016-10-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SPOSÓB NASTĘPUJACY: A. W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJACEJ 80.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE C. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJACEJ 80.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU BĄDŹ WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ SAJ
PREZES ZARZĄDU
2006-08-29
2011-08-22
ANDRZEJ SAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-22
2012-09-25
TAMAS SOÓS
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-22
2012-09-25
JOANNA MARIA PIASEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-22
2012-09-25
TIBOR BARTHA
PREZES ZARZĄDU
2011-08-22
2012-09-25
PIOTR ANDRUSIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-25
2013-10-29
PETER TOTH ZSIGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-25
2012-11-22
CSABA SZABO
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-25
2013-02-21
ANDRZEJ SAJ
PREZES ZARZĄDU
2012-09-25
2016-10-18
EUGENIUSZ MARIAN STODOLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-29
2011-08-22
2006-08-29
2015-06-23
EC-ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie