KRS 0000259767
NIP8133460555
REGON18014381400000
NazwaPODKARPACKA AGENCJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPODKARPACKA AGENCJA ENERGETYCZNA
Data rejestracji 29 cze 2006 (18 lat temu) 29 cze 2006
Data usunięcia 08 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZOPENA, 51, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 690000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8133460555
data rejestracji 06 lip 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8413Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Wspólnik
2006-06-29
2019-05-08
410 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ ŁĄCZNIE 410.000,00
690581324
Wspólnik
2006-06-29
2015-12-18
50 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE 50.000,00 ZŁ
69055220000000
Wspólnik
2006-06-29
2019-05-08
110 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE 110.000,00 ZŁ
69153613600000
KAZIMIERZ WOJCIECH STRUGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-05
2014-09-25
JACEK JURCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-05
2013-03-01
EDWARD SŁUPEK
Członek Organu Nadzoru
2013-03-01
2019-05-08
GRZEGORZ JURCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-01
2014-09-25
EDWARD BIELASZKA
Członek Organu Nadzoru
2013-10-21
2016-09-05
MARCIN HALICKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-25
2019-05-08
ADAM SKIBA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-25
2018-01-26
EWA ELŻBIETA SZURA
Członek Organu Nadzoru
2016-09-05
2019-05-08
LESZEK JÓZEF WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-04-30
2011-10-05
EUGENIUSZ TADEUSZ BERNAT
Członek Organu Nadzoru
2010-03-29
2013-03-01
RENATA ANNA REJMENT
Prokurent
2007-04-30
2012-03-07
PROKURA SAMOISTNA
JANUSZ HENRYK RAMSKI
Likwidator
2018-09-27
2019-05-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.
PIOTR PAWELEC
PREZES ZARZĄDU
2006-06-29
2012-03-07
KINGA IZABELA KALANDYK
PREZES ZARZĄDU
2012-03-07
2013-10-21
WOJCIECH JERZY TRZASKA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-21
2017-02-06
JANUSZ HENRYK RAMSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-06
2018-09-27
2006-06-29
2006-12-11
"PODKARPACKA AGENCJA ENERGETYCZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-11
2011-03-02
"PODKARPACKA AGENCJA ENERGETYCZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-02
2018-09-27
PODKARPACKA AGENCJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie